نکته ای در ضرب اعداد - کلاس دوم سه تیزهوشان
X
تبلیغات
رایتل

نکته ای در ضرب اعداد

کلاس دوم سه


سلام .

امروز یک نکته ای رو به شما می گم که خودم اون رو پیدا کردم .

خیلی نکته جالبی هست .

می تونید خیلی سریع بگید که :


12×12 و 22×22 و 32×32 و 42×42 و 52×52 و 62×62 و 72×72 و 82×82 و 92×92


هر کدوم چقدر می شه !


لطفا اگر می خواهید که کپی کنید ، نام منبع رو بنویسید . چونکه خیلی سختی کشیدم تا حساب کنم .


هر کس می خواد یاد بگیره زودی بره ادامه مطلب .

خوب !


می بینم خوشتون میاد یاد بگیرید !


باشه بهتون می گم .


مثلا عدد 12×12 رو در نظر می گیریم .


144 = 12×12

درسته ؟


ابتدا باید 2 رو در 2 ضرب کنیم و در یکان قرار بدیم . بعدش یکان عدد سمت چپ ( 2 ) رو در دهگان عدد سمت راست ( 1 ) ضرب می کنیم و حاصل رو در 2 ضرب می کنیم و در دهگان می نویسیم . چنانچه عدد حاصل بزرگ تر از ده شد ، باید مثل عمل جمع ، به صدگان بدهیم .

حالا صدگان چطوری بدست میاد ؟

دهگان هر دو رو در هم ضرب می کنیم .


چطور بود ؟

برید سراغ یک مثال دیگه .

مثلا :


484 = 22×22


خودتون حساب کنید !

منم کمکتون می کنم !

دو تا یکان در هم ضرب می کنیم ، می ذاریم توی یکان حاصل . 4 = 2×2

بعدش 2 رو در 2 ضرب می کنیم ، دوباره در دو ضرب می کنیم می ذاریم توی دهگان .

صدگان هم می شه حاصل ضرب دو تا دهگان .


جالب بود ، نه ؟






آخرین ارسال ها